BETTY MARTIN CHARITY

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
GRANTS TO INDIVIDUALS IN THE MIDHURST AREA
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 September 2023
Pobl

6 Ymddiriedolwyr
6 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Anabledd
- Plant/pobl Ifanc
- Pobl Ag Anableddau
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Dwyrain Sussex
- Gorllewin Sussex
- Hampshire
Llywodraethu
- 30 Tachwedd 1993: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Buddsoddi
- Rheoli risg
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sally Clarke | Ymddiriedolwr | 07 June 2016 |
|
|||||
Shelagh Jane Legrave | Ymddiriedolwr |
|
||||||
JOANNA MARGARET LORIMER GREEN | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
DAVID JAMES MCCAHEARTY | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
NOEL WILLIAM SIMPSON | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
ELIZABETH ANN MOORE | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/09/2019 | 30/09/2020 | 30/09/2021 | 30/09/2022 | 30/09/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £29.10k | £26.42k | £31.25k | £28.18k | £26.26k | |
|
Cyfanswm gwariant | £27.16k | £27.88k | £47.76k | £33.20k | £26.91k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2023 | 23 Gorffennaf 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2023 | 23 Gorffennaf 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2022 | 02 Gorffennaf 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2022 | 02 Gorffennaf 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2021 | 14 Mawrth 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2021 | 14 Mawrth 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2020 | 28 Medi 2021 | 60 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2020 | 28 Medi 2021 | 60 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2019 | 01 Hydref 2020 | 63 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2019 | 01 Hydref 2020 | 63 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
TRUST DEED DATED 10TH NOVEMBER 1993
Gwrthrychau elusennol
TO ADVANCE EDUCATION (SEE ALSO TRUST DEED) APPLICANTS MUST BE RESIDENT IN THE COUNTY OF SUSSEX AND PREFERENCE WILL BE GIVEN TO APPLICANTS WHO RESIDE WITHIN A RADIUS OF 15 MILES FROM THE PARISH CHURCH IN MIDHURST, WEST SUSSEX
Maes buddion
COUNTY OF SUSSEX
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Ashfield House
7 Ashfield Close
MIDHURST
- Ffôn:
- 01730815020
- E-bost:
- betty.martin29@btinternet.com
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window