Hanes ariannol BROWNBREAD HORSE RESCUE

Rhif yr elusen: 1029341
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 29/11/2019 29/11/2020 29/11/2021 29/11/2022 29/11/2023
Cyfanswm Incwm Gros £72.47k £26.43k £53.38k £51.75k £56.68k
Cyfanswm gwariant £33.64k £33.58k £27.21k £34.00k £88.24k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A