CULLOMPTON PRE-SCHOOL

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
We provide high quality care and education for children primarily below statutory school age.We work in partnership with parents to help children to learn and develop. We add to the life and well being of the local community We are currently expanding our outside play areas enabling children to be able access outside play at all times and we have recently introduced Forest Schools.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 August 2024
Pobl

10 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Plant/pobl Ifanc
- Darparu Gwasanaethau
- Dyfnaint
Llywodraethu
- 29 Tachwedd 1993: Cofrestrwyd
- CULLOMPTON PLAYGROUP (Enw blaenorol)
- Ofsted (Swyddfa Safonau Mewn Addysg)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
James Shere | Cadeirydd | 22 September 2021 |
|
|
||||
Wendy Faith Gillings | Ymddiriedolwr | 03 March 2025 |
|
|
||||
Ellie Solman | Ymddiriedolwr | 30 September 2024 |
|
|
||||
Emilie Haine | Ymddiriedolwr | 30 September 2024 |
|
|
||||
Samantha Broomfield | Ymddiriedolwr | 30 September 2024 |
|
|
||||
Naomi Jayne Cook | Ymddiriedolwr | 27 September 2023 |
|
|
||||
Rebecca Collins | Ymddiriedolwr | 26 September 2023 |
|
|
||||
Robert Gillings | Ymddiriedolwr | 26 September 2023 |
|
|
||||
Nicholas William Moore | Ymddiriedolwr | 27 September 2021 |
|
|
||||
Amanda Goff | Ymddiriedolwr | 21 September 2016 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | 31/08/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £184.91k | £175.84k | £195.91k | £229.52k | £225.44k | |
|
Cyfanswm gwariant | £169.53k | £180.15k | £198.14k | £225.52k | £235.39k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | £181.15k | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2024 | 03 Chwefror 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2024 | 03 Chwefror 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2023 | 24 Mai 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2023 | 24 Mai 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2022 | 17 Hydref 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2022 | 17 Hydref 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2021 | 10 Mai 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2021 | 10 Mai 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2020 | 21 Mai 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2020 | 21 Mai 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
Scheme dated 29 Feb 2016
Gwrthrychau elusennol
TO ENHANCE THE DEVELOPMENT AND EDUCATION OF CHILDREN UNDER STATUTORY SCHOOL AGE BY ENCOURAGING PARENTS TO UNDERSTAND AND PROVIDE FOR THE NEEDS OF THEIR CHILDREN THROUGH COMMUNITY GROUPS
Maes buddion
NOT DEFINED
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
CULLOMPTON PRE SCHOOL
BROOK ROAD
CULLOMPTON
EX15 1DS
- Ffôn:
- 0188435018
- E-bost:
- cullomptonpreschool@gmail.com
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window