SPRUCE FUND
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Supporting research and scholarship in environmental statistics including publications, conferences, workshops, bursaries etc.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2015
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
- Gogledd Iwerddon
- Portiwgal
- Unol Daleithiau
- Yr Alban
Llywodraethu
- 30 Tachwedd 1993: Cofrestrwyd
- 18 Tachwedd 2016: Tynnwyd (WEDI PEIDIO Â BODOLI)
Dim enwau eraill
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2011 | 31/12/2012 | 31/12/2013 | 31/12/2014 | 31/12/2015 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £48 | £48 | £24 | £32 | £4 | |
|
Cyfanswm gwariant | £0 | £0 | £129 | £22.00k | £0 | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2015 | 15 Mai 2016 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2015 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2014 | 14 Mai 2015 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2014 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2013 | 21 Mawrth 2014 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2013 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2012 | 08 Gorffennaf 2013 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2012 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
TRUST DEED DATED 13 SEPTEMBER 1993
Gwrthrychau elusennol
TO ADVANCE THE EDUCATION OF THE PUBLIC PARTICULARLY BY THE PROMOTION OF STUDY RESEARCH AND RELATED ACTIVITIES IN STATISTICS IN PUBLIC RESOURCES UTILITIES AND IN THE CARE OF THE ENVIRONMENT AND TO DISSEMINATE THE USEFUL RESULTS THEREOF.
Maes buddion
NOT DEFINED
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window