Ymddiriedolwyr TEWKESBURY AND DISTRICT UNIVERSITY OF THE THIRD AGE

Rhif yr elusen: 1029447
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

14 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Sophie Franklin Ymddiriedolwr 03 February 2025
Dim ar gofnod
Kathryn Rowan Ymddiriedolwr 03 February 2025
Dim ar gofnod
Bridget Berger Ymddiriedolwr 09 December 2024
Dim ar gofnod
Ian McHardie-Jones Ymddiriedolwr 09 December 2024
Dim ar gofnod
Elizabeth Peche Ymddiriedolwr 09 December 2024
Dim ar gofnod
Michael Barrett Ymddiriedolwr 11 December 2023
Dim ar gofnod
Val Croudass Ymddiriedolwr 12 December 2022
Dim ar gofnod
Calvyn Price Ymddiriedolwr 05 December 2022
Dim ar gofnod
Mike Jones Ymddiriedolwr 07 February 2022
Dim ar gofnod
George A Webb Ymddiriedolwr 13 December 2021
Dim ar gofnod
Neil Leyden Ymddiriedolwr 14 December 2020
Dim ar gofnod
Justin Gowthorpe Ymddiriedolwr 14 December 2020
Dim ar gofnod
Richard Hart Ymddiriedolwr 14 December 2020
Dim ar gofnod
Duncan Fraser Ymddiriedolwr 09 December 2019
Dim ar gofnod