Hanes ariannol STROUD COURT COMMUNITY TRUST LIMITED
Rhif yr elusen: 1029448
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £2.74m | £2.82m | £3.37m | £3.33m | £3.31m | |
|
Cyfanswm gwariant | £2.76m | £2.78m | £2.88m | £2.99m | £3.36m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £2.43m | £2.53m | £2.75m | £2.83m | £2.98m | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £245.36k | £110.05k | £1.69k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £39.06k | £23.05k | £98.55k | £145.54k | £10.58k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £2.68m | £2.77m | £3.27m | £3.18m | £3.28m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £4.34k | £15.16k | £1.12k | £485 | £15.53k | |
|
Incwm - Arall | £12.05k | £9.84k | £1.42k | £3.78k | £2.35k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £20.00k | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £2.74m | £2.76m | £2.85m | £2.99m | £3.36m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £25.23k | £26.93k | £26.93k | £3.60k | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £8.00k | £8.40k | £9.99k | £9.84k | £10.70k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.