Hanes ariannol RADWINTER PRE-SCHOOL

Rhif yr elusen: 1029578
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/08/2014 31/08/2015 31/08/2016 31/08/2017 31/08/2018
Cyfanswm Incwm Gros £16.71k £22.51k £33.67k £48.68k £37.65k
Cyfanswm gwariant £21.36k £21.61k £29.35k £42.50k £46.25k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A £13.32k £17.61k £28.01k £27.91k
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A £0 £0 £0 N/A