Hanes ariannol SPARROWS PRE-SCHOOL PLAYGROUP

Rhif yr elusen: 1029652
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 30/09/2018 30/09/2019 30/09/2020 30/09/2021 30/09/2022
Cyfanswm Incwm Gros £95.53k £82.52k £81.00k £78.04k £64.96k
Cyfanswm gwariant £89.64k £89.81k £76.21k £76.82k £105.56k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £1.02k £1.54k £917 £862 N/A