Hanes ariannol ST NICHOLAS PRE-SCHOOL PLAYGROUP

Rhif yr elusen: 1029661
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/08/2020 31/08/2021 31/08/2022 31/08/2023 31/08/2024
Cyfanswm Incwm Gros £72.45k £72.89k £80.68k £79.31k £112.91k
Cyfanswm gwariant £71.60k £73.36k £83.20k £76.78k £103.04k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A £75.22k N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A