ROTARY CLUB OF CHORLTON AND DISTRICT, MANCHESTER
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Conduct house to house and street collections to raise funds for other charities and our own charitable work. Cooperate with local schools to stimulate leadership and citizenship development, plus literacy incentive. Through acquaintanceship within rotary devise means to identify and satisfy community requirements locally and further afield.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 June 2013
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Darparu Adnoddau Dynol
- Cymru A Lloegr
Llywodraethu
- 16 Rhagfyr 1993: Cofrestrwyd
- 18 Medi 2014: Tynnwyd (WEDI PEIDIO Â BODOLI)
- ROTARY CLUB OF MANCHESTER SOUTH TRUST FUND (Enw blaenorol)
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/06/2009 | 30/06/2010 | 30/06/2011 | 30/06/2012 | 30/06/2013 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £3.55k | £5.01k | £4.48k | £6.72k | £5.49k | |
|
Cyfanswm gwariant | £4.69k | £4.16k | £4.08k | £6.82k | £4.75k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2014 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2014 | Heb ei gyflwyno | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2013 | 19 Hydref 2013 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2013 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2012 | 07 Mawrth 2013 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2012 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2011 | 31 Ionawr 2012 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2011 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
TRUST DEED DATED 16 NOVEMBER 1993 AS AMENDED 17 DECEMBER 2008
Gwrthrychau elusennol
TO APPLY THE CAPITAL AND INCOME IN THE RELIEF OF THE POOR AND NEEDY TO SUCH OTHE CHARITABLE PURPOSE, INSTITUTION, SOCIETY OR OBJECT.
Maes buddion
NOT DEFINED
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window