ymddiriedolwyr RAMSEY CHORAL SOCIETY
Rhif yr elusen: 1029931
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jackie Southwell | Cadeirydd | 05 September 2023 |
|
|
||||
JUNE IRIS GREEN | Ymddiriedolwr | 05 September 2023 |
|
|
||||
Hilary Hedderick | Ymddiriedolwr | 29 September 2022 |
|
|
||||
Jennifer Buckwell | Ymddiriedolwr | 25 September 2022 |
|
|
||||
Lynne Paul | Ymddiriedolwr | 26 September 2019 |
|
|
||||
John Hayes | Ymddiriedolwr | 11 September 2018 |
|
|
||||
Sharon Trotter | Ymddiriedolwr | 22 September 2016 |
|
|
||||
SHEENA ALLEN | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
ADAM JOHN SOUTHWELL | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.