Hanes ariannol HETHERSETT PRE-SCHOOL PLAYGROUP

Rhif yr elusen: 1030016
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/08/2014 31/08/2015 31/08/2016 31/08/2017 31/08/2018
Cyfanswm Incwm Gros £36.76k £44.97k £44.51k £35.02k £38.79k
Cyfanswm gwariant £42.57k £39.89k £40.07k £38.62k £40.23k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A £16.06k £21.96k £15.85k £20.46k
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A £3.63k £0 £0 N/A