Hanes ariannol WELFORD-CUM-WICKHAM WOMENS INSTITUTE

Rhif yr elusen: 1030160
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2011 31/12/2012 31/12/2013 31/12/2014 31/12/2015
Cyfanswm Incwm Gros £2.76k £2.23k £2.20k £2.10k £1.93k
Cyfanswm gwariant £2.77k £2.26k £1.50k £2.20k £1.87k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A