SOUTH LAKES U3A

Rhif yr elusen: 1030281
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

Meetings in interest groups Monthly meetings with speaker open to all members

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024

Cyfanswm incwm: £41,491
Cyfanswm gwariant: £41,217

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Addysg/hyfforddiant
  • Hamdden
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Yr Henoed/pobl Oedrannus
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Cumbria

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 14 Rhagfyr 1993: Cofrestrwyd
Math o sefydliad:
Other
Enwau eraill:

Dim enwau eraill

Rhodd cymorth:
A gydnabyddir gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Trin cwynion
Tir ac eiddo:
Nid yw'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

7 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Sharon Millar Ymddiriedolwr 01 July 2024
Dim ar gofnod
Jeffrey Hickin Ymddiriedolwr 10 June 2023
Dim ar gofnod
Mavis Crawford Ymddiriedolwr 10 June 2023
Dim ar gofnod
Samantha Ridgway Ymddiriedolwr 18 May 2022
Dim ar gofnod
Derek Ridgway Ymddiriedolwr 18 May 2022
THE TOC H ALISON HOUSE TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
MERCIA MS THERAPY CENTRE LTD
Derbyniwyd: Ar amser
THE KENT ESTUARY YOUTH PROJECT (KEY)
Derbyniwyd: Ar amser
THE OAKLEA TRUST
Derbyniwyd: 3 diwrnod yn hwyr
THE LUNE RIVERS TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
Cath Sharpe Ymddiriedolwr 18 May 2022
Dim ar gofnod
Anne Urquhart Ymddiriedolwr 15 May 2019
Dim ar gofnod

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £49.61k £14.96k £27.77k £36.09k £41.49k
Cyfanswm gwariant £45.57k £12.95k £29.00k £38.73k £41.22k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2024 06 Medi 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2024 06 Medi 2024 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2023 15 Ebrill 2024 75 diwrnod yn hwyr
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2023 15 Ebrill 2024 75 diwrnod yn hwyr Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2022 23 Mehefin 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2022 23 Mehefin 2022 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2021 15 Gorffennaf 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2021 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2020 19 Awst 2020 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2020 19 Awst 2020 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
7 Wakefield Drive
Endmoor
Kendal
Cumbria
LA8 0BF
Ffôn:
07399135993