Hanes ariannol PAWLETT PRE-SCHOOL

Rhif yr elusen: 1030309
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £45.77k £37.41k £33.29k £45.22k £60.55k
Cyfanswm gwariant £40.47k £35.56k £35.26k £44.77k £57.06k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A £8.52k N/A N/A £3.42k