Hanes ariannol HOOKSTONE CHASE COUNTY PRIMARY SCHOOL PTA

Rhif yr elusen: 1030478
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/08/2019 31/08/2020 31/08/2021 31/08/2022 31/08/2023
Cyfanswm Incwm Gros £6.18k £2.80k £870 £2.60k £1.20k
Cyfanswm gwariant £7.31k £2.69k £1.04k £2.94k £5.71k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A