Hanes ariannol THORNHAM PARISH HALL

Rhif yr elusen: 1030553
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023
Cyfanswm Incwm Gros £7.40k £13.08k £8.90k £10.49k £15.56k
Cyfanswm gwariant £5.28k £14.53k £17.74k £10.72k £8.60k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A £761 £660
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A £10.00k N/A £3.10k £3.22k