RELIEF OF ORPHANS FUND, ST PETERSBURG
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
A small Manchester-based charity dedicated to supporting poor and vulnerable children and families who foster children in and around St Petersburg, Russia.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2017
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Plant/pobl Ifanc
- Darparu Cyllid Arall
- Rwsia
Llywodraethu
- 17 Rhagfyr 1993: Cofrestrwyd
- 31 Gorffennaf 2018: Tynnwyd (WEDI PEIDIO Â BODOLI)
- R O O F ST PETERSBURG (Enw gwaith)
- ROOF ST PETERSBURG (Enw gwaith)
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 01/04/2013 | 01/04/2014 | 01/04/2015 | 01/04/2016 | 31/03/2017 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £3.11k | £1.69k | £2.49k | £2.41k | £3.35k | |
|
Cyfanswm gwariant | £3.93k | £3.55k | £2.40k | £3.45k | £2.64k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2018 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2018 | Heb ei gyflwyno | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2017 | 28 Ionawr 2018 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2017 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 01 Ebrill 2016 | 27 Mawrth 2017 | 54 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 01 Ebrill 2016 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 01 Ebrill 2015 | 24 Gorffennaf 2015 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 01 Ebrill 2015 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
DECLARATION OF TRUST DATED 2 DECEMBER 1993
Gwrthrychau elusennol
TO RELIEVE THE POVERTY OF CHILDREN RESIDENT IN ST PETERSBURG RUSSIA WHO ARE IN CONDITIONS OF NEED, HARDSHIP OR DISTRESS ARISING THEREFROM AND TO RELIEVE AND PROTECT THEIR GOOD HEALTH AND TO RELIEVE THE SICKNESS OF SUCH CHILDREN.
Maes buddion
ST PETERSBURG RUSSIA
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window