Hanes ariannol FRIENDS OF BURNHAM COPSE

Rhif yr elusen: 1030595
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (242 diwrnod yn hwyr)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/08/2019 31/08/2020 31/08/2021 31/08/2022 31/08/2023
Cyfanswm Incwm Gros £9.69k £4.85k £3.60k £5.07k £16.12k
Cyfanswm gwariant £2.55k £1.18k £1.15k £974 £7.98k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A