Hanes ariannol RAINBOW PRE-SCHOOL (AYLESBURY)

Rhif yr elusen: 1030624
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/07/2017 31/07/2018 31/07/2019 31/07/2020 31/07/2021
Cyfanswm Incwm Gros £63.47k £66.95k £69.06k £82.23k £105.14k
Cyfanswm gwariant £63.88k £69.55k £59.74k £69.00k £84.30k
Incwm o gontractau'r llywodraeth £0 £0 N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £52.84k £59.56k £10.46k N/A £7.11k