Hanes ariannol DUNELM GROVE PRE-SCHOOL
Rhif yr elusen: 1030730
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (139 diwrnod yn hwyr)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £95.59k | £82.84k | £69.30k | £86.25k | £65.78k | |
|
Cyfanswm gwariant | £89.73k | £87.92k | £72.91k | £81.19k | £69.38k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | £64.43k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £93.03k | £69.13k | £57.11k | £74.40k | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.