Hanes ariannol CREWE YMCA LIMITED
Rhif yr elusen: 1030782
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (8 diwrnod yn hwyr)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.91m | £2.19m | £1.62m | £1.89m | £2.15m | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.81m | £1.95m | £1.52m | £1.77m | £2.00m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £503.00k | £456.00k | £109.14k | £245.45k | £245.45k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £503.00k | £456.00k | £109.14k | N/A | £5.20k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £2.12k | £2.12k | £3.24k | £1.07k | £54.02k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £77.12k | £161.89k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £1.91m | £2.19m | £1.62m | £1.81m | £1.93m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.81m | £1.95m | £1.52m | £1.68m | £1.87m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £94.03k | £131.67k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.