Ymddiriedolwyr BARROW PRE-SCHOOL PLAYGROUP
Rhif yr elusen: 1030789

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Nicholas Walter Lumb | Cadeirydd | 25 September 2024 |
|
|||
Suzannah Cathryn Maltas | Ymddiriedolwr | 16 March 2024 |
|
|||
Wendy Dasey | Ymddiriedolwr | 24 January 2024 |
|
|||
Lucy Rebecca Wright | Ymddiriedolwr | 25 August 2023 |
|
|||
Emily Morrill | Ymddiriedolwr | 29 September 2022 |
|
|||
Samuel Edward Stephenson | Ymddiriedolwr | 29 September 2022 |
|
|||
Chloe Jane Goodman | Ymddiriedolwr | 12 March 2020 |
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.