LITTLE WONDERS PRE-SCHOOL HAVERHILL

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
We are a local pre-school who offers appropriate play, education and care facilities to children and young people, whatever their race, religion, means or ability in a safe and controlled environment.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 August 2024
Pobl

4 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Plant/pobl Ifanc
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Suffolk
Llywodraethu
- 21 Rhagfyr 1993: Cofrestrwyd
- HAMLET CROFT PRE-SCHOOL (Enw blaenorol)
- HAMLET PLAYGROUP (Enw blaenorol)
- Ofsted (Swyddfa Safonau Mewn Addysg)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
4 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Steven Ward | Cadeirydd | 03 November 2022 |
|
|
||||
Colena Fuller | Ymddiriedolwr | 19 November 2024 |
|
|
||||
Cadena Smither | Ymddiriedolwr | 09 May 2024 |
|
|
||||
REBECCA BROWN | Ymddiriedolwr | 01 May 2024 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | 31/08/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £154.71k | £151.91k | £167.07k | £179.59k | £205.51k | |
|
Cyfanswm gwariant | £144.68k | £149.51k | £164.80k | £161.33k | £201.33k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £10.00k | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2024 | 13 Mawrth 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2024 | 13 Mawrth 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2023 | 25 Ebrill 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2023 | 25 Ebrill 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2022 | 12 Hydref 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2022 | 12 Hydref 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2021 | 11 Tachwedd 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2021 | 11 Tachwedd 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2020 | 13 Hydref 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2020 | 13 Hydref 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MODEL CONSTITUTION ADOPTED 1992, AS AMENDED 23 MARCH 1993 AND 15 DECEMBER 2009.
Gwrthrychau elusennol
TO ENHANCE THE DEVELOPMENT AND EDUCATION OF CHILDREN UNDER STATUTORY SCHOOL AGE BY ENCOURAGING PARENTS TO UNDERSTAND AND PROVIDE FOR THE NEEDS OF THEIR CHILDREN THROUGH COMMUNITY GROUPS.
Maes buddion
NOT DEFINED
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Little Wonders Pre School
Chalkstone Way
HAVERHILL
Suffolk
CB9 0BW
- Ffôn:
- 01440 710926
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window