PRESTON CHILDSPLAY
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Providing low cost childcare to families.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2021
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £133,847 o 4 grant(iau) llywodraeth
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Plant/pobl Ifanc
- Darparu Adnoddau Dynol
- Swydd Gaerhirfryn
Llywodraethu
- 28 Gorffennaf 2022: y trosglwyddwyd cronfeydd i 1196776 PRESTON CHILDSPLAY
- 04 Ionawr 1994: Cofrestrwyd
- 28 Gorffennaf 2022: Tynnwyd (CRONFEYDD WEDI'U TROSGLWYDDO (INCOR))
Dim enwau eraill
- Trin cwynion
- Buddiannau croes
- Buddsoddi
- Rheoli risg
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Rheoli gwirfoddolwyr
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2017 | 31/03/2018 | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £160.43k | £160.43k | £166.47k | £173.37k | £144.20k | |
|
Cyfanswm gwariant | £210.98k | £210.98k | £191.02k | £188.77k | £119.82k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £0 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £0 | N/A | N/A | £146.33k | £133.85k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | Heb ei gyflwyno | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 21 Ionawr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR |
31 Mawrth 2021
(Mae'r cyfrifon |
08 Hydref 2021 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 17 Rhagfyr 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 24 Tachwedd 2020 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2019 | 07 Tachwedd 2019 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2019 | 11 Hydref 2019 | Ar amser |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 10 JULY 1992 AS AMENDED 29 MARCH 1993 AND 14 APRIL 2010 as amended on 12 Jun 2020 as amended on 29 Apr 2020
Gwrthrychau elusennol
Advance the education of children below compulsory school age by providing high quality, professional care and educational opportunities to children accessing our nursery provision. Working alongside families and carers to give practical and emotional support to help them provide the best possible home environment to promote their children’s learning and development. Working as partners, with statutory and charitable agencies, for the benefit of our children and families whilst strengthening and supporting the community cohesion.
Maes buddion
NOT DEFINED
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window