Hanes ariannol CHARITIES ADMINISTERED IN CONNECTION WITH THE CITY OF LONDON SCHOOL FOR GIRLS

Rhif yr elusen: 1030917
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2006 31/03/2007 31/03/2008 31/03/2009 31/03/2010
Cyfanswm Incwm Gros £9.22k £110.13k £13.74k £12.47k £7.46k
Cyfanswm gwariant £2.45k £2.49k £11.11k £11.35k £15.16k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A