Hanes ariannol RUB-A-DUB PRE-SCHOOL
Rhif yr elusen: 1030979
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/07/2019 | 31/07/2020 | 31/07/2021 | 31/07/2022 | 31/07/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £98.59k | £94.60k | £93.39k | £112.51k | £105.72k | |
|
Cyfanswm gwariant | £92.67k | £91.83k | £91.93k | £108.26k | £105.23k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | £58.57k | £53.83k | £86.70k | £67.10k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £19.50k | £8.43k | £6.04k | £5.00k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.