ymddiriedolwyr RUB-A-DUB PRE-SCHOOL
Rhif yr elusen: 1030979
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Katherine Checchia | Cadeirydd | 08 December 2020 |
|
|
||||
Lauren Orchard | Ymddiriedolwr | 07 February 2024 |
|
|||||
Jennifer Wright | Ymddiriedolwr | 07 February 2024 |
|
|
||||
Leah Kate Ryan | Ymddiriedolwr | 16 January 2024 |
|
|
||||
Sophia Crow | Ymddiriedolwr | 07 November 2023 |
|
|
||||
Jennifer Lynn Epstein | Ymddiriedolwr | 07 November 2023 |
|
|
||||
Ava Lovatt | Ymddiriedolwr | 13 June 2023 |
|
|
||||
Imogen Flynn | Ymddiriedolwr | 08 November 2022 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.