Hanes ariannol ST BONAVENTURE'S EARLY YEARS (PRE-SCHOOL)
Rhif yr elusen: 1031004
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2016 | 31/08/2017 | 31/08/2018 | 31/08/2019 | 31/08/2020 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £125.49k | £153.88k | £214.30k | £173.83k | £146.92k | |
|
Cyfanswm gwariant | £89.10k | £164.93k | £151.28k | £198.63k | £178.76k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £0 | £0 | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £84.39k | £68.59k | £185.22k | £136.13k | £115.21k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.