FRIENDS OF BIGGLESWADE HOSPITAL
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Fund raising activities to provide equipment to the hospital which benefits both the patients and the staff .
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 September 2012
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Canol Swydd Bedford
Llywodraethu
- 10 Ionawr 1994: Cofrestrwyd
- 09 Mawrth 2015: Tynnwyd (NID YW'N GWEITHREDU)
Dim enwau eraill
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/09/2008 | 30/09/2009 | 30/09/2010 | 30/09/2011 | 30/09/2012 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £9.79k | £8.33k | £8.99k | £7.65k | £10.36k | |
|
Cyfanswm gwariant | £5.77k | £9.78k | £6.57k | £10.23k | £3.41k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2014 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2014 | Heb ei gyflwyno | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2013 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2013 | Heb ei gyflwyno | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2012 | 03 Mawrth 2013 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2012 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2011 | 22 Ebrill 2012 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2011 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 22ND SEPTEMBER 1993
Gwrthrychau elusennol
TO RELIEVE PATIENTS OF THE HOSPITAL AND OTHER INVALIDS IN THE COMMUNITY WHO ARE SICK, CONVALESCENT, DISABLED, HANDICAPPED, INFIRM OR IN NEED OF FINANCIAL ASSISTANCE AND GENERALLY TO SUPPORT THE CHARITABLE WORK OF THE SAID HOSPITAL
Maes buddion
CATCHMENT AREA OF BIGGLESWADE HOSPITAL
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window