SILVER JUBILEE SPORTS CLUB

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Provision, maintenance & improvement of facilities at Rickinghall Village Hall, Suffolk. This is available for hire at modest rates, mostly by local organisations & individuals. We also provide & maintain a children's play area, & a skatepark/BMX facility, plus a multi-use games area which is used for football, netball & tennis, & a playing field which is used for many purposes including football.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 October 2024
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £180 o 1 gontract(au) llywodraeth a £38,677 o 8 grant(iau) llywodraeth
Pobl

11 Ymddiriedolwyr
20 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Gweithgareddau Crefyddol
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Chwaraeon/adloniant
- Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
- Hamdden
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Suffolk
Llywodraethu
- 06 Ionawr 1994: Cofrestrwyd
- RICKINGHALL VILLAGE HALL (Enw gwaith)
- RICKINGHALL VILLAGE HALL AND RECREATION FIELD (Enw gwaith)
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lesley Farrer | Ymddiriedolwr | 29 November 2024 |
|
|
||||
Elizabeth Draper | Ymddiriedolwr | 06 November 2019 |
|
|
||||
Michael Stephens | Ymddiriedolwr | 06 November 2019 |
|
|
||||
Dominic Ebert | Ymddiriedolwr | 06 November 2019 |
|
|
||||
Keren Crosby | Ymddiriedolwr | 06 November 2019 |
|
|
||||
John Foulger | Ymddiriedolwr | 04 November 2018 |
|
|
||||
David William Lister | Ymddiriedolwr | 04 November 2018 |
|
|
||||
Rev CHRISTOPHER NORBURN | Ymddiriedolwr |
|
||||||
ROBERT GORDON CLARK | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
MR CHARLES GREENHOUGH | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
DOCTOR ANDREW YAGER | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/10/2020 | 31/10/2021 | 31/10/2022 | 31/10/2023 | 31/10/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £29.92k | £39.85k | £30.13k | £41.85k | £77.72k | |
|
Cyfanswm gwariant | £23.29k | £23.56k | £15.83k | £21.43k | £84.21k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £612 | £472 | £1.03k | N/A | £180 | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £10.00k | £18.71k | £1.88k | £10.50k | £38.68k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Hydref 2024 | 22 Ebrill 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Hydref 2024 | 22 Ebrill 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Hydref 2023 | 21 Mai 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Hydref 2023 | 21 Mai 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Hydref 2022 | 21 Chwefror 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Hydref 2022 | 21 Chwefror 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Hydref 2021 | 17 Chwefror 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Hydref 2021 | 17 Chwefror 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Hydref 2020 | 02 Ionawr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Hydref 2020 | 02 Ionawr 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
DECLARATION OF TRUST EXECUTED 13 OCTOBER 1937.
Gwrthrychau elusennol
"THE TRUSTEES SHALL HOLD THE PROPERTY (HEREINAFTER CALLED " THE TRUST PREMISES") UPON TRUST TO PERMIT THE SAME TO BE USED FOR THE PURPOSES OF PHYSICAL AND MENTAL RECREATION AND INTELLECTUAL DEVELOPMENT THROUGH THE MEDIUM OF RECREATION GROUNDS, READING AND RECREATION ROOMS, LIBRARY, LECTURES, CLASSES OR OTHERWISE AS MAY BE FOUND EXPEDIENT FOR THE BENEFIT OF THE INHABITANTS..."
Maes buddion
IN PRACTICE PARISHES OF RICKINGHALL, SUFFOLK.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
The Pightle
Water Lane
Rickinghall
DISS
Norfolk
IP22 1EL
- Ffôn:
- 07709962658
- E-bost:
- rickinghallvh@gmail.com
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window