Hanes ariannol BARB

Rhif yr elusen: 1031263
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/10/2019 31/10/2020 31/10/2021 31/10/2022 31/10/2023
Cyfanswm Incwm Gros £168.30k £82.97k £23.53k £37.37k £608.68k
Cyfanswm gwariant £91.44k £91.67k £76.65k £65.91k £82.54k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £19.34k £22.98k N/A N/A N/A
Incwm o roddion a chymynroddion N/A N/A N/A N/A £606.54k
Incwm o weithgareddau masnachu eraill N/A N/A N/A N/A £0
Incwm - Weithgareddau elusennol N/A N/A N/A N/A £0
Incwm - Gwaddolion N/A N/A N/A N/A £0
Incwm - Buddsoddiad N/A N/A N/A N/A £0
Incwm - Arall N/A N/A N/A N/A £2.14k
Incwm - Cymynroddion N/A N/A N/A N/A £562.50k
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol N/A N/A N/A N/A £56.97k
Gwariant - Ar godi arian N/A N/A N/A N/A £3.92k
Gwariant - Llywodraethu N/A N/A N/A N/A £0
Gwariant - Sefydliad grantiau N/A N/A N/A N/A £0
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau N/A N/A N/A N/A £0
Gwariant - Arall N/A N/A N/A N/A £21.66k