DERBY LIONS CLUB CHARITY TRUST FUND

Rhif yr elusen: 1031278
Elusen a dynnwyd

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

We raise money for distribution to the less fortunate people in the Derby area. We have recently supported the following activities:- Day Centre outing; Derby Child Contact Centre and food for the needy at Christmas. We are currently collecting for Action for Children, the Padley Centre and Jericho House.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 June 2020

Cyfanswm incwm: £4,996
Cyfanswm gwariant: £4,996

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Dim gwybodaeth ar gael

Taliadau i ymddiriedolwyr

Dim gwybodaeth ar gael

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Dibenion Elusennol Cyffredinol
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Y Cyhoedd/dynolryw
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Rhoi Grantiau I Unigolion
  • Rhoi Grantiau I Sefydliadau
  • Darparu Adnoddau Dynol
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Dinas Derby

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 11 Ionawr 1994: Cofrestrwyd
  • 05 Awst 2021: Tynnwyd (WEDI PEIDIO Â BODOLI)
Math o sefydliad:
Trust
Enwau eraill:

Dim enwau eraill

Rhodd cymorth:
Nid yw'n cael ei gydnabod gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Trin cwynion
  • Buddiannau croes
  • Rheoli risg
  • Diogelu buddiolwyr agored i niwed
  • Rheoli gwirfoddolwyr
Tir ac eiddo:
Nid yw'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 30/06/2016 30/06/2017 30/06/2018 30/06/2019 30/06/2020
Cyfanswm Incwm Gros £7.25k £8.56k £9.34k £9.44k £5.00k
Cyfanswm gwariant £6.93k £10.56k £8.66k £8.91k £5.00k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 30 Mehefin 2021 Heb ei gyflwyno
Cyfrifon a TAR 30 Mehefin 2021 Heb ei gyflwyno
Adroddiad blynyddol 30 Mehefin 2020 16 Chwefror 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 30 Mehefin 2020 Not Required
Adroddiad blynyddol 30 Mehefin 2019 03 Mawrth 2020 Ar amser
Cyfrifon a TAR 30 Mehefin 2019 Not Required
Adroddiad blynyddol 30 Mehefin 2018 09 Ionawr 2019 Ar amser
Cyfrifon a TAR 30 Mehefin 2018 Not Required