ymddiriedolwyr 12TH LEAMINGTON (HOLY TRINITY) SCOUT GROUP
Rhif yr elusen: 1031305
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
12 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHRISTOPHER MICHAEL WYNNE | Cadeirydd | 02 January 2012 |
|
|||||
Rev Esther Peers | Ymddiriedolwr | 01 April 2022 |
|
|
||||
Jade Francesca Robbins | Ymddiriedolwr | 11 July 2019 |
|
|
||||
Lewis James Morgan | Ymddiriedolwr | 11 July 2019 |
|
|
||||
James Robin Hosking | Ymddiriedolwr | 20 September 2018 |
|
|
||||
HARRY JAMES ROBBINS | Ymddiriedolwr | 05 October 2017 |
|
|
||||
ELIZABETH WYLIE | Ymddiriedolwr | 09 February 2017 |
|
|
||||
SUSAN WYNNE | Ymddiriedolwr | 02 January 2012 |
|
|
||||
PAULINE WARD | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
GRAHAM ROBBINS | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
Dr GRAHAM RICHARD MARTIN | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
DAVID HENRY CROSS | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.