Hanes ariannol SANDHILLS PLAYGROUP
Rhif yr elusen: 1031309
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1 diwrnod
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/07/2018 | 31/07/2019 | 31/07/2020 | 31/07/2021 | 31/07/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £139.47k | £112.19k | £128.54k | £118.19k | £120.63k | |
|
Cyfanswm gwariant | £128.63k | £117.03k | £121.23k | £123.98k | £118.23k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | £84.43k | £88.11k | £87.99k | £97.33k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.