BRADWELL COMMON PLAYGROUP

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
We are a local pre-school providing a safe, secure, fun and stimulating environment for children aged 2.5 yrs to 4 yrs to play and learn, following guidelines set by Ofsted and the EYFS.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 06 April 2024
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £93,258 o 1 gontract(au) llywodraeth
Pobl

4 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Plant/pobl Ifanc
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Milton Keynes
Llywodraethu
- 26 Ionawr 1994: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Ofsted (Swyddfa Safonau Mewn Addysg)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Talu staff
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
4 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jessica Van Dalfsen | Ymddiriedolwr | 23 November 2023 |
|
|
||||
Nicola Burgess | Ymddiriedolwr | 10 October 2019 |
|
|
||||
DONNA BELLHOUSE | Ymddiriedolwr | 14 January 2013 |
|
|
||||
MICHELLE SCOTT | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 06/04/2023 | 06/04/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £71.21k | £74.25k | £66.52k | £65.82k | £93.52k | |
|
Cyfanswm gwariant | £83.49k | £71.60k | £81.64k | £82.98k | £84.97k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £67.98k | £67.58k | £66.00k | £64.92k | £93.26k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | £900 | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 06 Ebrill 2024 | 15 Ebrill 2025 | 68 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 06 Ebrill 2024 | 15 Ebrill 2025 | 68 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 06 Ebrill 2023 | 09 Ebrill 2025 | 428 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 06 Ebrill 2023 | 09 Ebrill 2025 | 428 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 17 Tachwedd 2023 | 290 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 17 Tachwedd 2023 | 290 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 25 Chwefror 2022 | 25 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 25 Chwefror 2022 | 25 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 25 Chwefror 2022 | 390 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 25 Chwefror 2022 | 390 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 18 MAY 1993
Gwrthrychau elusennol
TO ENHANCE THE DEVELOPMENT AND EDUCATION OF CHILDREN UNDER STATUTORY SCHOOL AGE BY ENCOURAGING PARENTS TO UNDERSTAND AND PROVIDE FOR THE NEEDS OF THEIR CHILDREN THROUGH COMMUNITY GROUPS
Maes buddion
NOT DEFINED
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
125 BRADWELL COMMON BOULEVARD
BRADWELL COMMON
MILTON KEYNES
MK13 8DY
- Ffôn:
- 07785781731
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window