Hanes ariannol KILSBY PRESCHOOL

Rhif yr elusen: 1031349
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (76 diwrnod yn hwyr)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/07/2019 31/07/2020 31/07/2021 31/07/2022 31/07/2023
Cyfanswm Incwm Gros £89.60k £78.20k £102.04k £101.89k £92.27k
Cyfanswm gwariant £79.24k £85.05k £99.83k £112.13k £97.32k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A