Hanes ariannol BERRYNARBOR PRE-SCHOOL
Rhif yr elusen: 1031351
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (24 diwrnod yn hwyr)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £56.95k | £59.91k | £69.04k | £66.96k | £65.32k | |
|
Cyfanswm gwariant | £45.17k | £53.10k | £61.29k | £79.55k | £64.03k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | £56.59k | £45.19k | £49.96k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.