Hanes ariannol IDE HILL PRE-SCHOOL

Rhif yr elusen: 1031381
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023
Cyfanswm Incwm Gros £120.62k £123.57k £129.28k £132.28k £137.84k
Cyfanswm gwariant £113.37k £116.68k £123.75k £128.66k £126.42k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A £7.43k N/A N/A N/A