Ymddiriedolwyr IDE HILL PRE-SCHOOL

Rhif yr elusen: 1031381
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

7 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Camilla Foy Ymddiriedolwr 01 January 2025
Dim ar gofnod
Jennifer Fletcher Ymddiriedolwr 16 October 2024
Dim ar gofnod
Melissa Hecquet Ymddiriedolwr 16 October 2024
Dim ar gofnod
Stephanie Freed Ymddiriedolwr 16 October 2023
Dim ar gofnod
Catherine Melvin Ymddiriedolwr 16 October 2023
Dim ar gofnod
Amy Ward Ymddiriedolwr 05 September 2022
Dim ar gofnod
Liz Money Ymddiriedolwr 06 July 2016
Dim ar gofnod