Hanes ariannol ALBERT AND EUGENIE FROST MUSIC TRUST

Rhif yr elusen: 1031462
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 05/04/2017 05/04/2018 05/04/2019 05/04/2020 05/04/2021
Cyfanswm Incwm Gros £138.13k £141.76k £144.30k £147.47k £72.97k
Cyfanswm gwariant £129.38k £154.57k £161.21k £181.26k £135.00k
Incwm o gontractau'r llywodraeth £0 N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £0 N/A N/A N/A N/A