ymddiriedolwyr THE ENVIRONMENT CENTRE (TEC)
Rhif yr elusen: 1031482
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COLIN RAE ROWLAND | Cadeirydd | 22 October 2007 |
|
|
||||
Patrick James | Ymddiriedolwr | 26 April 2018 |
|
|
||||
Alexander Howison | Ymddiriedolwr | 11 May 2017 |
|
|
||||
Alexia Sara Drakakis | Ymddiriedolwr | 30 October 2014 |
|
|
||||
IAN NELSON | Ymddiriedolwr | 20 January 2009 |
|
|
||||
DR ALAN WHITEHEAD MP | Ymddiriedolwr | 19 April 2004 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.