Hanes ariannol THORPE NURSERY PLAYGROUP
Rhif yr elusen: 1031483
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2005 | 31/08/2006 | 31/08/2007 | 31/08/2008 | 31/08/2009 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £49.61k | £59.84k | £66.62k | £83.51k | £89.71k | |
|
Cyfanswm gwariant | £55.48k | £59.45k | £65.21k | £75.89k | £91.79k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.