Hanes ariannol PURTON UNDER FIVES COMMUNITY PLAYGROUP
Rhif yr elusen: 1031501
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 05/04/2014 | 05/04/2015 | 05/04/2016 | 05/04/2017 | 16/11/2017 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £62.55k | £70.45k | £76.93k | £76.52k | £30.63k | |
|
Cyfanswm gwariant | £57.42k | £67.39k | £71.32k | £75.90k | £118.51k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | £0 | £0 | £0 | £25.37k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £54.05k | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.