Hanes ariannol CHEADLE CIVIC SOCIETY

Rhif yr elusen: 1031518
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023
Cyfanswm Incwm Gros £69.45k £10.46k £10.89k £16.84k £11.67k
Cyfanswm gwariant £20.00k £17.89k £20.55k £22.86k £24.29k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A £1.00k N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A £300 N/A N/A N/A