Hanes ariannol ABINGDON CITIZENS ADVICE BUREAU FRIENDS

Rhif yr elusen: 1031575
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2007 31/03/2008 31/03/2009 31/03/2010 31/03/2011
Cyfanswm Incwm Gros £2.21k £3.65k £3.63k £1.88k £712
Cyfanswm gwariant £1.64k £2.61k £2.15k £1.91k £1.48k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A