Hanes ariannol BROMLEY YOUTH MUSIC TRUST

Rhif yr elusen: 1031590
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £1.83m £1.48m £1.44m £1.65m £1.59m
Cyfanswm gwariant £1.80m £1.46m £1.52m £1.76m £1.66m
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £495.01k £872.75k £499.96k £517.14k £501.74k
Incwm o roddion a chymynroddion £62.54k £75.10k £81.21k £82.34k £99.42k
Incwm o weithgareddau masnachu eraill £1.17m £468.77k £824.08k £1.05m £945.42k
Incwm - Weithgareddau elusennol £595.76k £934.20k £529.33k £517.14k £536.98k
Incwm - Gwaddolion £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Buddsoddiad £2.07k £859 £547 £3.18k £8.94k
Incwm - Arall £1.93k £412 £3.18k £4.00k £3.34k
Incwm - Cymynroddion £0 £0 £0 £0 £49.93k
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol £1.80m £1.46m £1.52m £1.76m £1.66m
Gwariant - Ar godi arian £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Llywodraethu £0 £3.91k £2.60k £0 £0
Gwariant - Sefydliad grantiau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Arall £0 £0 £0 £0 £0