Ymddiriedolwyr BROMLEY YOUTH MUSIC TRUST
Rhif yr elusen: 1031590

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jane Walters | Cadeirydd | 28 June 2021 |
|
|
||||
Jonathan Wibberley | Ymddiriedolwr | 31 March 2025 |
|
|
||||
Kerry McMenamin | Ymddiriedolwr | 31 March 2025 |
|
|
||||
Philip Ian Brown | Ymddiriedolwr | 31 March 2025 |
|
|
||||
Oghogho Grace Asemota | Ymddiriedolwr | 31 March 2025 |
|
|
||||
James Stewart Williams-Ward | Ymddiriedolwr | 15 March 2024 |
|
|
||||
Madeleine Ridout | Ymddiriedolwr | 22 February 2024 |
|
|
||||
Lorraine Richards | Ymddiriedolwr | 28 June 2021 |
|
|
||||
Suzannah Oldfield | Ymddiriedolwr | 07 October 2019 |
|
|
||||
Sue Polydorou MBE | Ymddiriedolwr | 02 December 2013 |
|
|
||||
LEONARD EDMUND BLOMSTRAND | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.