Hanes ariannol ADDISCOMBE NEIGHBOURHOOD CARE ASSOCIATION
Rhif yr elusen: 1031601
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (37 diwrnod yn hwyr)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £24.39k | £31.34k | £24.50k | £26.56k | £28.90k | |
|
Cyfanswm gwariant | £36.60k | £29.63k | £24.54k | £28.32k | £31.83k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | £21.66k | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £1.60k | N/A | £21.66k | £21.72k | £21.96k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.