Hanes ariannol Via Community Ltd

Rhif yr elusen: 1031602
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £26.15m £23.32m £22.62m £25.63m £25.89m
Cyfanswm gwariant £25.50m £23.38m £21.44m £25.96m £26.77m
Incwm o gontractau'r llywodraeth £26.11m £22.41m £22.55m £25.55m £20.63m
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A £838.18k N/A N/A £4.62m
Incwm o roddion a chymynroddion £5.22k £16.33k £500 £15.43k £2.65k
Incwm o weithgareddau masnachu eraill £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Weithgareddau elusennol £26.11m £23.25m £22.55m £25.55m £25.35m
Incwm - Gwaddolion £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Buddsoddiad £34.39k £0 £0 £52.14k £535.90k
Incwm - Arall £0 £52.22k £74.50k £5.98k £101
Incwm - Cymynroddion £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol £25.50m £23.38m £21.44m £25.96m £26.77m
Gwariant - Ar godi arian £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Llywodraethu £173.23k £350.62k £203.29k £145.51k £246.93k
Gwariant - Sefydliad grantiau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Arall £0 £0 £0 £0 £0